教育局班子成员
教育党委书记 教育局局长
刘凤德
1968年5月出生,男,汉族,黑龙江省拜泉县人,1989年7月参加工作,1991年加入中国共产党,研究生学历,经济师。1989年7月任克山县粮食职工学校教师;1991年3月任克山县粮食局团委书记;1994年7月任克山县粮食局党委宣传委员;1996年3月任克山县粮油供应公司党总支书记兼经理;1997年12月任克山县西河镇副镇长;1998年10月任克山县西河镇党委副书记;2001年12月任克山县西河镇党委副书记、镇长;2003年10月任克山县西河镇党委书记、人大主席;2008年9月任克山县教育党委书记;2008年11月任克山县教育局局长。负责全县教育系统全面工作
主管:财审股、教育财务核算中心
教育党委
副书记:张德华
1964年1月出生,女,汉族,黑龙江省克山县人,1981年8月参加工作,1987年11月加入中国共产党,黑龙江省委党校经济管理专业毕业。
1981年8月任克山县糖酒公司副食品商店职员;1982年7月在黑龙江省农业机械化学校学习;1985年7月任克山县科学技术协会干事、学会部部长;1989年黑龙江省广播电视大学经济管理专业毕业;1991年8月任中共克山县委组织部秘书组、组织组干事;1994年8月黑龙江省委党校经济管理专业毕业;1996年9月任中共克山县委组织部组织员办组织员;2002年10月任中共克山县委组织部科电教组组长;2003年10月任中共克山县委组织部科电教组组长、正科级组织员;2004年3月任中共克山县委组织部组织员组组长;2006年11月任中共克山县委组织部组织员办主任;2007年4月任中共克山县教育党委副书记。
协助党委书记主抓党务工作
主管:教育纪委、教育工会、党办、妇委会、关心下一代工作委员会、教育团委
教育局
副局长:侯天宇
1968年1月出生,男,汉族,黑龙江省依安县人,1989年7月参加工作,1993年6月加入中国共产党,齐齐哈尔大学中文专业毕业。
1989年7月任克山县第六中学教师、政教处主任;1996年11月任克山县农村成人中等专业学校副校长;1999年12月任克山县中等职业学校校长、党支部书记;2003年8月任克山县人民政府教育督导室副主任;2003年10月任克山县教育局副局长。
协助局长主抓人事、安全工作
主管:人事股、平安办
教育局副局长 督导室主任
高立辉
1976年2月出生,男,汉族,黑龙江省克山县人,1996年7月参加工作,2001年加入中国共产党,齐齐哈尔大学英语教育专业毕业。
1996年7月任克山县第三中学英语教师;1999年9月任克山县第三中学团委书记;2002年2月任克山县人民政府办公室秘书;2003年10月任克山县人民政府办公室常务秘书、秘书科长;2005年6月任克山县人民政府办公室副主任;2007年4月任克山县教育局副局长、克山县人民政府教育督导室主任。
协助局长主抓职业与成人教育、中小学卫生保健、信访接待工作
主管:职成股、中小学卫生保健所、信访接待室
教育局
副局长:刘德昌
1963年12月出生,男,汉族,黑龙江省克山县人,1985年7月参加工作,1991年11月加入中国共产党,黑龙江省教育行政干部学院教育管理专业毕业。
1985年7月任克山县农技高中教师、校团委书记;1987年9月考入黑龙江省教育行政干部学院教育管理系脱产学习;1989年7月任克山县教育委员会中教视导员;1998年12月任中共克山县教育党委组织委员;2000年5月任克山县人民政府教育督学;2001年11月任克山县教育局副局长。
协助局长主抓基础教育、招考工作
主管:基础教育股、信息股、艺体股、招考办
教育局
副局长:张德全
1965年9月出生,男,满族,黑龙江省克山县人,1987年7月参加工作,1996年5月加入中国共产党,黑龙江省委党校中文专业毕业。
1987年9月任克山县农技高中教师; 1988年9月任克山县第三中学教师、教务处副主任;1995年8月调入克山县教育委员会工作,历任办公室秘书、人事股长、教育党委组织委员;2001年10月任克山县人民政府教育督学;2007年4月任克山县教育局副局长。
协助局长主抓局机关日常工作
主管:办公室
换局长了,详细的不清楚